Geert van Soest stopt per 1 september 2024 na ruim 21 jaar als griffier van de Venlose gemeenteraad. Dat heeft hij aan de raad laten weten. Hij wil ook na zijn vertrek actief blijven voor lokale en regionale overheden. Voor hij in oktober 2002 als raadsgriffier begon, was hij coördinator grotestedenbeleid in Venlo en daarvoor in Rotterdam-Delfshaven, en adviseur internationale betrekkingen bij de gemeente Rotterdam. Van Soest is nu ook lid van het bestuur van de VNG, dat blijft hij tot 1 september.
Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.
Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek
Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina
Arjan Wisseborn, wethouder in Stichtse Vecht, is op 14 maart 2024 op 60-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de gemeente bekend. Wisseborn (VVD) was al langere tijd ziek, zijn taken zijn in oktober 2023 overgenomen door collega-wethouders. Wisseborn was wethouder sinds september 2021, daarvoor was hij raadslid (vanaf 2018). (Foto: LinkedIn)
Victor Molkenboer stopt in februari 2025 als burgemeester van Woerden. Zijn tweede ambtstermijn eindigt op 28 februari 2025. Hij is dan 67 jaar en wil niet in aanmerking komen voor herbenoeming voor een derde termijn, die hij vanwege zijn leeftijd sowieso niet zou kunnen afmaken. Molkenboer (PvdA) heeft de Utrechtse commissaris van de Koning Hans Oosters gevraagd hem per 1 maart 2025 eervol ontslag te verlenen. Voor hij in 2013 naar Woerden ging, was Molkenboer burgemeester van Leerdam (2005-2013) en raadslid en wethouder in Leiderdorp.
Leon Anink wordt de nieuwe burgemeester van Zwijndrecht. De gemeenteraad heeft hem op 12 maart 2024 voor benoeming voorgedragen. Hij wordt op 23 april 2024 geïnstalleerd. Anink (VVD) is nu nog gemeentesecretaris van Molenlanden en raadslid in Capelle aan den IJssel. Anink werkte eerder in bij de Veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden. In Zwijndrecht wordt hij de opvolger van Hein van der Loo die sinds 8 maart 2023 burgemeester van Almere is.
Eiko Smid start op 7 mei 2024 als burgemeester van Sint-Michielsgestel. Smid werkt nu nog als Chef Kabinet van de commissaris van de Koning in Overijssel. Eerder werkte hij onder meer als adviseur public affairs. Ook was hij van 2008 tot 2014 gemeenteraadslid in Utrecht namens het CDA. Smid volgt in Sint-Michielsgestel Han Looijen (VVD) op, die in oktober 2023 na vier jaar stopte.
Frank Oolbekkink, raadslid in Waalre, is op donderdag 7 maart 2024 plotseling op 49-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds 2021 fractievertegenwoordiger van de VVD en sinds maart 2022 lid van de gemeenteraad.